Moltiplicazioni e divisioni veloci - Strategie di calcolo

Matematica Strategie di calcolo Moltiplicazioni e divisioni veloci Ecco alcune strategie per calcolare velocemente moltiplicazioni e divisioni. Per moltiplicare per 5 moltiplica per 10 e dividi per 2 42 × 5 = (42 × 10) : 2 = 9 moltiplica per 10 e poi togli il moltiplicando 62 × 9 = (62 × ) – 62 = − 62 = 11 moltiplica per 10 e aggiungi il moltiplicando 56 × 11 = (56 × ) + = + 56 = 15 moltiplica per 10 e poi aggiungi la metà del prodotto ottenuto 44 × 15 = (44 × ) = + (440 : 2) = 25 moltiplica per 100 e dividi per 4 20 × 25 = (20 × ) : = Per dividere per 5 moltiplica per 2 e dividi per 10 55 : 5 = (55 × ) : = 20 dividi entrambi i termini per 10 e poi per 2 400 : 20 = (400 : ) : (20 : ) = 25 moltiplica per 4 e dividi per 100 500 : 25 = (500 × ) : = Esercizi 1 Usa le strategie che hai imparato per calcolare sul quaderno. a. 81 × 5 = 75 : 5 = 600 : 20 = 200 : 25 = b. 62 × 15 = 18 × 11 = 39 × 9 = 30 × 25 = 2 Esegui a mente, dividi entrambi i termini per 10 o per 100 e calcola. a. 420 : 60 = 560 : 80 = 540 : 90 = 630 : 70 = b. 6 400 : 800 = 4 900 : 700 = 2 100 : 300 = 8 100 : 900 =

Matematica

Strategie di calcolo

Moltiplicazioni e divisioni veloci

Ecco alcune strategie per calcolare velocemente moltiplicazioni e divisioni.

Per moltiplicare per

5

moltiplica per 10 e dividi per 2

42 × 5 =

(42 × 10) : 2 =  

9

moltiplica per 10 e poi togli il moltiplicando

62 × 9 =

(62 ×  )62 =  62 =  

11

moltiplica per 10 e aggiungi il moltiplicando

56 × 11 =

(56 ×  ) +   =   + 56 =  

15

moltiplica per 10 e poi aggiungi la metà del prodotto ottenuto

44 × 15 =

(44 ×  ) =   + (440 : 2) =  

25

moltiplica per 100 e dividi per 4

20 × 25 =

(20 ×  ) :   =  

Per dividere per

5

moltiplica per 2 e dividi per 10

55 : 5 =

(55 ×  ) :   =  

20

dividi entrambi i termini per 10 e poi per 2

400 : 20 =

(400 :  ) : (20 :  ) =  

25

moltiplica per 4 e dividi per 100

500 : 25 =

(500 ×  ) :   =  

Esercizi

1 Usa le strategie che hai imparato per calcolare sul quaderno.

a. 81 × 5 =

75 : 5 =

600 : 20 =

200 : 25 =

b. 62 × 15 =

18 × 11 =

39 × 9 =

30 × 25 =

2 Esegui a mente, dividi entrambi i termini per 10 o per 100 e calcola.

a. 420 : 60 =

560 : 80 =

540 : 90 =

630 : 70 =

b. 6 400 : 800 =

4 900 : 700 =

2 100 : 300 =

8 100 : 900 =