Moltiplicazioni

Matematica Numeri Moltiplicazioni e divisioni Moltiplicazioni 1 Esegui le seguenti moltiplicazioni. 4 2 7 × 2 8 = 6 0 5 × 3 2 = 3 2 5 7 × 8 2 = 7 0 8 9 × 4 8 = 5 0 6 × 3 2 4 = 7 4 2 × 4 1 6 = 2 5 8 4 × 1 2 3 = 6 5 8 4 × 2 0 5 = 2 Calcola sul quaderno e inserisci i simboli >, < e =. 517 × 38 523 × 32 7285 × 28 658 × 316 5416 × 56 918 × 307 2189 × 14 798 × 46 3 Esegui le moltiplicazioni per 10 u, 1 h, 1 uk. 712 × 10 u → 507 × 10 u → 92 × 1 uk → 346 × 1 h → 1982 × 10 u → 4 Esegui sul quaderno e poi indica il valore posizionale di ogni cifra del prodotto. 2407 × 32 = 7 ↓ dak 7 ↓ uk 0 ↓ h 2 ↓ da 4 ↓ u 3172 × 14 = ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 327 × 48 = ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 918 × 57 = ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 5 Completa con le cifre mancanti. 3 9 × 7 = 2 7 7 4 2 × 8 = 4 5 6 2 4 6 × 2 = 4 1 Sussidiario p. 24 eseguire le moltiplicazioni
Matematica Numeri   Moltiplicazioni e divisioni Moltiplicazioni 1 Esegui le seguenti moltiplicazioni.     4 2 7 ×       2 8 =                                         6 0 5 ×       3 2 =                                       3 2 5 7 ×       8 2 =                                       7 0 8 9 ×       4 8 =                                         5 0 6 ×     3 2 4 =                                                     7 4 2 ×     4 1 6 =                                                   2 5 8 4 ×     1 2 3 =                                                   6 5 8 4 ×     2 0 5 =                                                 2 Calcola sul quaderno e inserisci i simboli >, e =. 517 × 38   523 × 32 7285 × 28   658 × 316 5416 × 56   918 × 307 2189 × 14   798 × 46 3 Esegui le moltiplicazioni per 10 u, 1 h, 1 uk. 712 × 10 u →   507 × 10 u →   92 × 1 uk →   346 × 1 h →   1982 × 10 u →   4 Esegui sul quaderno e poi indica il valore posizionale di ogni cifra del prodotto. 2407 × 32 =   7 ↓ dak 7 ↓ uk 0 ↓ h 2 ↓ da 4 ↓ u 3172 × 14 =   ↓     ↓     ↓     ↓     ↓     ↓   327 × 48 =   ↓     ↓     ↓     ↓     ↓     ↓   918 × 57 =   ↓     ↓     ↓     ↓     ↓     ↓   5 Completa con le cifre mancanti.   3 9   ×       7 = 2 7   7     4   2 ×       8 =   4 5 6   2 4   6 ×       2 = 4   1      Sussidiario p. 24  eseguire le moltiplicazioni